前面已经介绍了隶属于第一野战军、第二野战军以及华北军区的解放军首任军长的军衔,接下来就到第三野战军和第四野战军了。 有朋友反应,我介绍的开国将军太多了,看得头晕眼花。确实是食堂思虑不周了。 为方便大家阅读,因此本文只介绍第三野战军、第四野战军各首任军长、政委的军衔。 闲话少叙,请看下文。 陈毅、粟裕和三野将士
四、第三野战军1、第20军1949年2月,华东野战军第1纵队改称中国人民解放军第20军,隶属于第三野战军第9兵团建制。 1985年,第20军改编成中国人民解放军第20集团军。 第20军,军长刘飞(开国中将),政委陈时夫(未授衔)。 2、第21军1949年2月,华东野战军第2纵队改编为中国人民解放军第21军,隶属于第三野战军第7兵团。 1985年,第21军改编为中国人民解放军第二十一集团军。 第21军,军长滕海清(开国中将),政委康志强(开国中将)。 3、第22军1949年2月,华东野战军第3纵队改编为中国人民解放军第22军,隶属于第三野战军第7兵团建制。 第22军,军长孙继先(开国中将),政委丁秋生(开国中将)。 4、第23军1949年2月,华东野战军第4纵队改称中国人民解放军第23军,隶属第三野战军第7兵团建制。 第23军,军长陶勇(开国中将),政委卢胜(开国中将)。 开国中将陶勇
5、第24军1949年2月,华东野战军第6纵队改称中国人民解放军第24军,隶属第三野战军第8兵团。 第24军,军长王必成(开国中将),政委廖海光(开国少将)。 6、第25军1949年2月,根据中央军委关于统一全军编制及部队番号的命令,华东野战军第7纵队改称中国人民解放军第25军,隶属于第三野战军第8兵团。 1952年7月20日,第25军番号撤销。 第25军,军长成钧(开国中将),政委黄火星(开国中将)。 7、第26军1949年2月,华东野战军第8纵队改称中国人民解放军第26军,隶属于第三野战军第8兵团建制。 第26军,军长张仁初(开国中将),政委王一平(未授衔)。 8、第27军1949年2月,华东野战军第9纵改称中国人民解放军第27军,隶属第三野战军第9兵团。 1985年,第27军编成中国人民解放军第27集团军。 2017年4月第27集团军番号撤销。 第27军,军长聂凤智(开国中将),政委刘浩天(开国中将)。 开国中将聂凤智
9、第28军1949年2月,华东野战军第10纵队改称为中国人民解放军第28军,隶属第三野战军第10兵团。 1998年,第28军番号撤销。 第28军,军长朱绍清(开国少将),政委陈美藻(开国少将)。 10、第29军1949年2月,华东野战军第11纵队改称中国人民解放军第29军,隶属第三野战军第10兵团建制。 1950年11月,第29军番号撤销。 第29军,军长胡炳云(开国少将),政委张 藩(开国中将)。 11、第30军1949年2月,华东野战军第12纵队改称中国人民解放军第30军,隶属第三野战军第9兵团建制。 1950年1月,第30军番号撤销。 第30军,军长谢振华(开国少将),政委李干辉(未授衔)。 12、第31军1949年2月,第13纵队改编为中国人民解放军第31军,隶属于第三野战军第10兵团建制。1985年,第31军改编为中国人民解放军第31集团军。 第31军,军长周志坚(开国中将),政委陈华堂(开国少将)。 13、第32军1949年2月,胶东军区前方指挥部及其所属部队改编为中国人民解放军第32军,隶属山东军区。 1950年11月,第32军番号撤销。 第32军,军长谭希林(开国中将),政委兼政治部主任彭林(开国中将)。 14、第33军1949年2月,华东野战军渤海纵队和在淮海战役中起义的国民党军第59军合编为中国人民解放军第33军,隶属第三野战军第9兵团建制。 1949年7月,第33军进驻上海市区,军部改称淞沪警备司令部(仍保留第33军番号)。 1951年12月,第33军改称华东军区公安部队司令部。 1955年11月4日,改称中国人民解放军上海警备区,隶属南京军区建制。 第33军,军长张克侠(秘密党员,国民党陆军中将,未授衔),政委韩念龙(未授衔)。 佩剑将军张克侠
15、第34军1949年2月,由中国人民解放军江淮军区第34旅、独立旅与在淮海战役中起义的国民党第77军第132师合编为中国人民解放军第34军,隶属于第三野战军第8兵团。 1950年的11月,第34军番号撤销。 第34军,军长何基沣(秘密党员,未授衔),政委赵启民(开国中将)。 16、第35军1948年9月19日,在济南战役中,96军军长吴化文率领国民革命军整编第84师之155旅、161旅及96军独立旅,起义加入中国人民解放军。人数总计两万人。后改编为中国人民解放军第35军(下辖第103、第104、第105师),吴化文任军长,隶属于华东野战军。 倒戈将军吴化文
1949年2月,第35军和华东野战军鲁中南纵队合编为中国人民解放军第35军,隶属第三野战军第7兵团。 1950年1月,第35军番号撤销。 第35军,军长吴化文(未授衔),政委何克希(开国少将)。 罗荣桓、林彪
五、第四野战军1、第38军1948年11月,东北野战军第1纵改称为中国人民解放军第38军,后隶属于第四野战军第13兵团。 1985年,第38军(38军)改编成中国人民解放军第38集团军。 2017年4月,第38集团军番号取消,改编为中国人民解放军陆军第82集团军。 第38军 ,军长李天佑(开国上将),政委梁必业(开国中将)。 2、第39军1948年11月,东北野战军第2纵队改称中国人民解放军第39军,后隶属于第四野战军第14兵团建制。 1984年,第39军改编为中国人民解放军第39集团军。 第39军,军长刘震(开国上将),政委吴法宪(开国中将)。 3、第40军1948年11月,东北野战军第3纵队改称中国人民解放军第40军,后隶属于东北野战军第12兵团。 1985年,第40军改编为中国人民解放军第40集团军。 第40军,军长韩先楚(开国上将),政委罗舜初(开国中将)。 旋风司令韩先楚
4、第41军1948年11月,东北野战军第4纵队改称中国人民解放军第41军,后隶属于东北野战军第14兵团。。 1985年,第41军改编为中国人民解放军第41集团军。 第41军,军长吴克华(开国中将),政委莫文骅(开国中将)。 5、第42军1948年11月,东北野战军第5纵队改称中国人民解放军第42军,后隶属于第四野战军第14兵团。 1985年,第42军改编为中国人民解放军第42集团军。 2017年4月,第42集团军番号撤销。 14兵团第42军 ,军长万毅(开国中将),政委 刘兴元(开国中将)。 6、第43军1948年11月,东北野战军第6纵队改称中国人民解放军第43军,后隶属于东北野战军第15兵团。 1961年8月,第43军番号撤销,部队改属海南军区。 1968年9月,广州军区重建陆军第43军。 1985年9月,第43军番号撤销。 第43军,军长洪学智(开国上将),政委赖传珠(开国上将)。 7、第44军1948年11月,东北野战军第7纵队改称中国人民解放军第44军,后隶属于第四野战军第15兵团。 1952年10月,第44军军部机关并入中南军区机关,第130师和第45军合编为第54军,第131师师部调归海军青岛基地,第132师调归第43军建制,第44军番号撤销。 第44军,军长邓华(开国上将),政委吴富善(开国中将)。 一代名将邓华
8、第45军1948年11月,东北野战军第8纵队改称中国人民解放军第45军,后隶属于第四野战军第12兵团建制。 1952年8月,第45军第133师调归第46军建制。10月,第45军军部及第134师(欠1个团)、第135师与第44军第130师另一个团,合编为第54军,第45军番号撤销。 第45军,军长黄永胜(开国上将),政委邱会作(开国中将)。 9、第46军1948年11月,东北野战军第9纵队改称中国人民解放军第46军,后隶属于第四野战军第12兵团建制。 1985年,第46军番号撤销。 第46军,军长詹才芳(开国中将),政委李中权(开国少将)。 10、第47军1948年11月,东北野战军第10纵队改称中国人民解放军第47军,后隶属于第四野战军第13兵团建制。 1985年,第47军改编为中国人民解放军第47集团军。 第47军军长梁兴初(开国中将),政委周赤萍(开国中将)。 11、第48军1948年11月,东北野战军第11纵队改称中国人民解放军第48军,后隶属于第四野战军第15兵团建制。 1952年3月,第48军番号撤销。 第48军,军长贺晋年(开国少将)政委陈仁麒(开国中将)。 上将遗珠贺晋年
12、第49军1948年11月,东北野战军第12纵队改称中国人民解放军第49军,后隶属于第四野战军第13兵团建制。 1952年1月,第49军番号撤销。 第49军,军长钟伟(开国少将),政委袁升平(开国中将)。 13、第50军1948年10月17日,国民党第60军军长曾泽生率所部第182师、暂编第21、第52师在长春起义。 1949年1月2日,起义部队授予中国人民解放军第50军番号,隶属于东北军区建制。 6月,第50军经山海关南下,归第四野战军建制,11月下旬调归第二野战军指挥。 1985年12月1日,第50军番号撤销。 第50军,军长曾泽生(开国中将),政委徐文烈(开国少将)。 14、第51军1949年6月,国民党华中军政副长官、河南省政府主席兼国民党军第19兵团司令官张轸,乘机率所属第128军军部及第312、第313、第314、第309师共2万余人。在湖北武昌以南贺胜桥、金口一带起义。 7月,张轸所部第128军3个师和第127军1个师改编为中国人民解放军第51军,隶属于第四野战军兼华中军区建制。 1950年9月,第51军番号撤销。 第51军,军长张轸(未授衔),政委杨春圃(未授衔)。 15、第52军1949年8月,国民党长沙“绥靖”公署和第1兵团在湖南省长沙宣布起义,9月,起义部队组成第1军,隶属由长沙起义部队改编组成的中国国民党人民解放军第1兵团。 1949年11月,第1兵团改编为中国人民解放军第21兵团,正式列入第四野战军兼华中军区建制,第1军改编为中国人民解放军第52军。1951年11月,第52军军部撤销。 第52军,军长王劲修(1950年自杀,未授衔),政委杨树根(开国少将)。 16、第53军1949年11月,第21兵团第2军、第3军合编为中国人民解放军第53军,后隶属于第四野战军兼中南军区建制。 1951年11月,第53军番号撤销。 第53军军长彭杰如(未授衔),政委王振乾(开国少将)。 17、第54军1952年10月,原第四野战军第45军直属队、第134师、135师和原第四野战军第44军130师军和合编为一个军入朝参加抗美援朝战争。 两军曾因番号问题发生争执,周恩来提议,原两军番号同时取消,44军选一个“4”,45军选一个“5”,组成54军。 在解放军军史上这是非常特殊的一件事,54军既是成军最晚的部队之一,麾下127师也是中国人民解放军最悠久的部队,原为孙中山的“广州陆海军大元帅府铁甲车队”,也就是北伐战争中著名的“叶挺独立团”,更是南昌起义部队的基础! 1985年,第54军改编为中国人民解放军第54集团军。 第54军,军长丁盛(开国少将),政委谢明(开国少将) 18、第55军1952年10月8日,第48军军部及第144师和49军第145师、第21兵团第215、第219师,东北民主联军独立第2师以及长沙起义之国民党军一部第,改编为中国人民解放军第55军。 1985年10月31日,第55军番号撤消。 第55军,军长陈明仁(开国上将) 政委王振乾(开国少将)。 开国上将陈明仁
结语、以上就是中国人民解放军70位首任军长、政委军衔。 在70个首任军长中,未授衔的有13人,其余57人都被授予了军衔,分别有1名开国大将;11名开国上将;36名开国中将;8名开国少将;1名开国大校。 在被授予军衔的各首任军长中: 四野的上将数量为各大野战军之最,11名开国上将有7名开国上将出自四野; 三野最平衡,基本都是开国中将; 华北军区则有上将,有少将。 军衔最高出自第一野战军,第3军军长许光达,被授予大将军衔; 军衔最低出自第二野战军,第16军军长尹先炳,被授予大校军衔。 华北野战军是俗称,实际只有华北军区,华北军区规范称呼是——“华北军区下各野战兵团”
|